序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁夏华清科技文化传播有限公司 | 100% | 3000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邢效崔
|
|
2 |
马霞
|
|
3 |
邹学玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马少雄 [退出]邢效崔俞华 [退出]
|
马霞 [新增]邢效崔
|
2 | 2021-01-04 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2021-01-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
邢效崔
|
邢效崔
|
4 | 2021-01-04 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
银川市金凤区宁安大街490号银川iBi育成中心二期1号楼507室
|
宁夏回族自治区银川市金凤区金凤区紫荆花商务中心A、B座办公楼三层19号营业房
|
5 | 2017-06-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:邢效崔
|
证件号码:*****姓名:邢效崔
|
6 | 2017-06-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
宁夏华清科技文化传播有限公司,出资1470万,占49.0%,实缴出资0万;珠海市通帮投资管理有限公司,出资1530万,占51.0%,实缴出资0万; [退出]
|
宁夏华清科技文化传播有限公司,出资3000( + 104.08163% )万,占100.0%,实缴出资0万;
|
7 | 2017-06-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****1,姓名:邢效崔
|
证件号码:*****1,姓名:邢效崔
|
8 | 2017-06-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
执行董事,马少雄,1985-12-11;监事,俞华,1978-09-09;
|
执行董事,马少雄,1985-12-11;经理,邢效崔,1986-09-14;监事,俞华,1978-09-09;
|
9 | 2017-06-16 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
执行董事,马少雄,****监事,俞华,****
|
执行董事,马少雄,****经理,邢效崔,**** [新增]监事,俞华,****
|
10 | 2017-06-16 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
一人有限责任公司(私营法人独资)
|