序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁建峰 | 50% | 1000.0万 |
2 | 杨静 | 50% | 1000.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨静
|
|
2 |
丁建峰
|
|
3 |
杨泽成
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨泽成 [退出]丁建峰
|
丁建峰杨静 [新增]
|
2 | 2020-09-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨泽成
|
杨静
|
3 | 2020-09-08 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2020-09-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
丁建峰:50%;杨泽成:50%; [退出]
|
杨静:50%; [新增]丁建峰:50%;
|
5 | 2019-05-21 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
宁夏宁东回民巷村三队
|
宁东能源化工基地永利村煤炭储运港D03地块
|
6 | 2018-03-22 | 登记机关变更 |
银川高新技术产业开****区工商行政管理局
|
宁夏宁东能源化工基地工商行政管理局
|
7 | 2017-08-08 | 登记机关变更 |
宁夏宁东能源化工基地工商行政管理局
|
银川高新技术产业开****区工商行政管理局
|