序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 瑞宝环境治理有限公司 | 80% | 800.0万人民币 |
2 | 宁夏大木绿建工程有限公司 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王宁
|
|
2 |
丁燕
|
|
3 |
王瑶
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:王秉玺
|
证件号码:*****姓名:王宁
|
2 | 2017-12-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
瑞宝环境治理有限公司,出资800万,占80.0%,实缴出资0万;宁夏丰景源文化旅游投资管理有限公司,出资200万,占20.0%,实缴出资0万; [退出]
|
瑞宝环境治理有限公司,出资800万,占80.0%,实缴出资0万;宁夏大木绿建工程有限公司,出资200万,占20.0%,实缴出资0万; [新增]
|
3 | 2017-12-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****3,姓名:王秉玺
|
证件号码:*****7,姓名:王宁
|
4 | 2017-12-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,丁燕,1979-04-21;董事,谭垚,1982-10-28;董事长兼总经理,王秉玺,1983-06-15;董事,武斌,1981-04-21;
|
监事,丁燕,1979-04-21;执行董事,王宁,1980-09-13;
|
5 | 2017-12-04 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,丁燕,****董事,谭垚,**** [退出]董事长兼总经理,王秉玺,**** [退出]董事,武斌,**** [退出]
|
监事,丁燕,****执行董事,王宁,**** [新增]
|
6 | 2017-12-04 | 投资人(股权)变更 |
瑞宝环境治理有限公司 ****; [退出]宁夏丰景源文化旅游投资管理有限公司 ****; [退出]
|
瑞宝环境治理有限公司 [新增]****宁夏大木绿建工程有限公司 [新增]**** [新增]
|
7 | 2017-12-04 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:王秉玺
|
证件号码:****,姓名:王宁
|