序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵海龙 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵海龙
|
|
2 |
钮海星
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-24 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2020-12-24 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
银川市兴庆区中山南街31号宁夏日报社综合楼
|
宁夏回族自治区银川市兴庆区东方国际公寓B座13-B01号公寓
|
3 | 2020-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张晶晶 [退出]刘明辉 [退出]
|
钮海星 [新增]赵海龙 [新增]
|
4 | 2020-09-23 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2020-09-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张晶晶
|
赵海龙
|
6 | 2020-09-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张晶晶:100%; [退出]
|
赵海龙:100%; [新增]
|
7 | 2017-11-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:陈吉明
|
证件号码:*****姓名:张晶晶
|
8 | 2017-11-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****X,姓名:陈吉明
|
证件号码:*****7,姓名:张晶晶
|
9 | 2017-11-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张鹏,出资5万,占5.0%,实缴出资0万; [退出]陈吉明,出资95万,占95.0%,实缴出资0万; [退出]
|
张晶晶,出资100万,占100.0%,实缴出资0万; [新增]
|
10 | 2017-11-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
执行董事兼总经理,陈吉明,1977-08-25;监事,李婷,1990-04-01;
|
监事,刘明辉,1980( - 0.50251% )-09-10;执行董事兼总经理,张晶晶,1988( + 0.5564% )-05-18;
|