序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈学娇 | 60% | 1560.0万人民币 |
2 | 陈涛 | 40% | 1040.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈雪娇
|
|
2 |
腾楠
|
|
3 |
赵梦晗
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
执行董事,陈雪娇,******;监事,腾楠,******;
|
执行董事,陈雪娇,******;监事,腾楠,******;
|
2 | 2018-05-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
朱玥,出资520万,占20.0%,实缴出资0万;腾楠,出资520万,占20.0%,实缴出资0万;陈学娇,出资1560万,占60.0%,实缴出资0万;
|
陈涛,出资1040万,占40.0%,实缴出资0万;陈学娇,出资1560万,占60.0%,实缴出资0万;
|
3 | 2018-05-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
朱玥,出资520万,占20.0%,实缴出资0万; [退出]腾楠,出资520万,占20.0%,实缴出资0万; [退出]陈学娇,出资1560万,占60.0%,实缴出资0万;
|
陈涛,出资1040万,占40.0%,实缴出资0万; [新增]陈学娇,出资1560万,占60.0%,实缴出资0万;
|
4 | 2018-05-31 | 投资人(股权)变更 |
朱玥,****; [退出]腾楠,****; [退出]陈学娇,****;
|
陈涛,****; [新增]陈学娇,****;
|
5 | 2018-05-31 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
执行董事,陈雪娇,****监事,腾楠,****
|
执行董事,陈雪娇,****监事,腾楠,****
|
6 | 2017-09-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,腾楠,1988-03-28;执行董事,朱玥,1994-07-10;
|
执行董事,陈雪娇,1988-10-30;监事,腾楠,1988-03-28;
|
7 | 2017-09-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:***,姓名:朱玥
|
证件号码:***,姓名:陈学娇
|
8 | 2017-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
监事,腾楠,1988-03-28;执行董事,朱玥,1994-07-10;
|
执行董事,陈雪娇,1988-10-30;监事,腾楠,1988-03-28;
|
9 | 2017-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
监事,腾楠,******;执行董事,朱玥,******;
|
执行董事,陈雪娇,******;监事,腾楠,******;
|
10 | 2017-09-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:朱玥
|
证件号码:*****姓名:陈学娇
|