序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张冰冰 | 50% | 150.0万 |
2 | 史红岩 | 50% | 150.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张冰冰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-15 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
法律法规明确或国务院决定须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;无须审批的,企业自主选择经营项目开展经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
装饰、装修材料、建筑材料、保温材料、五金机电、电线电缆、电缆桥架、办公用品、日用百货、家用电器、水泥制品、水暖配件、金属穿线管、油漆辅料、化工涂料油漆及门窗的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2019-04-15 | 其他事项备案 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
3 | 2016-06-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:刘云
|
证件号码:*****姓名:史红岩
|
4 | 2016-06-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
谢欣彤,出资150万,占50.0%,实缴出资0万; [退出]刘云,出资150万,占50.0%,实缴出资0万; [退出]
|
史红岩,出资150万,占50.0%,实缴出资0万; [新增]张冰冰,出资150万,占50.0%,实缴出资0万; [新增]
|
5 | 2016-06-29 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****7XK
|
6 | 2016-06-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
董事长兼总经理,刘云,1982-09-06;监事,谢欣彤,1986-06-26;
|
监事,张冰冰,1986-01-05;
|
7 | 2016-06-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****1,姓名:刘云
|
证件号码:*****0,姓名:史红岩
|
8 | 2016-06-29 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:刘云
|
证件号码:****,姓名:史红岩
|
9 | 2016-06-29 | 经营范围变更 |
一般经营项目:预包装食品兼散装食品的批****零售。;
|
一般经营项目:法律法规明确或国务院决定须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;无须审批的,企业自主选择经营项目开展经营活动。;
|
10 | 2016-06-29 | 投资人(股权)变更 |
谢欣彤 ****; [退出]刘云 ****; [退出]
|
史红岩 [新增]****张冰冰 [新增]**** [新增]
|