序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕庆飞 | 90% | 450.9万人民币 |
2 | 齐海亮 | 10% | 50.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
齐海亮
|
|
2 |
吕庆飞
|
|
3 |
陈一铭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2022-06-21 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
宁夏银川市西夏区建材城94号商业楼A1-11号房
|
宁夏回族自治区银川市西夏区贺兰山西路街道学府花都55号楼A区一层04
|
3 | 2019-11-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吕庆飞
|
齐海亮
|
4 | 2019-11-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕庆飞齐海亮
|
齐海亮吕庆飞
|
5 | 2017-03-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:田晨呈
|
证件号码:*****姓名:吕庆飞
|
6 | 2017-03-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****6,姓名:田晨呈
|
证件号码:*****0,姓名:吕庆飞
|
7 | 2017-03-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
田晨呈,出资350.7万,占70.0%,实缴出资0万; [退出]邸青峰,出资150.3万,占30.0%,实缴出资0万; [退出]
|
吕庆飞,出资450.9万,占90.0%,实缴出资0万; [新增]齐海亮,出资50.1万,占10.0%,实缴出资0万; [新增]
|
8 | 2017-03-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
执行董事,田晨呈,1988-10-13;监事,邸青峰,1987-07-03;
|
执行董事,吕庆飞,1978( - 0.50302% )-05-01;监事,齐海亮,1981( - 0.30196% )-03-19;
|
9 | 2017-03-31 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
执行董事,田晨呈,**** [退出]监事,邸青峰,**** [退出]
|
执行董事,吕庆飞,**** [新增]监事,齐海亮,**** [新增]
|
10 | 2017-03-31 | 投资人(股权)变更 |
田晨呈 ****; [退出]邸青峰 ****; [退出]
|
吕庆飞 [新增]****齐海亮 [新增]**** [新增]
|