序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨倩 | 51% | 255.0万人民币 |
2 | MOHAMED FAROUK ABDELWAHED MOHAMED | 49% | 245.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
MOHAMED FAROUK ABDELWAHED MOHAMEDMOHAMED FAROUK AB
|
|
2 |
杨燕
|
|
3 |
杨倩
|
|
4 |
杨维国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-09 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(中外合资)
|
2 | 2019-01-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨维国(监事)MOHAMEDFAROUKABDELWAHEDMOHAMED(执行董事兼总经理) [退出]
|
杨倩(董事) [新增]杨燕(董事) [新增]杨维国(监事)MOHAMEDFAROUKABDELWAHEDMOHAMED(董事长) [新增]
|
3 | 2019-01-09 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
100
|
255( + 155% )
|
4 | 2019-01-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨倩:100%;
|
杨倩:51%;MOHAMED FAROUK ABDELWAHED MOHAMED:49%; [新增]
|
5 | 2019-01-09 | 投资总额变更 |
无
|
500
|
6 | 2019-01-09 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
无
|
245
|
7 | 2016-06-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:杨倩
|
证件号码:*****姓名:MOHAMED FAROUK ABDELWAHED MOHAMED
|
8 | 2016-06-07 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****M
|
9 | 2016-06-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,杨维国,1955-04-28;执行董事兼总经理,杨倩,1988-03-18;
|
监事,杨维国,1955-04-28;执行董事兼总经理,MOHAMED FAROUK ABDELWAHED MOHAMED,1981( - 0.35211% )-06-11;
|
10 | 2016-06-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****9,姓名:杨倩
|
证件号码:A10485103,姓名:MOHAMED FAROUK ABDELWAHED MOHAMED
|