序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭树祎 [退出]
|
倪雷 [新增]
|
2 | 2021-04-29 | 联络员备案 |
郭树祎
|
谢晓英
|
3 | 2021-04-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郭树祎
|
倪雷
|
4 | 2020-04-03 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
银川市西夏区西夏建材城6号商业楼26号营业房
|
宁夏银川市西夏区西夏建材城93号商业楼55号营业房
|
5 | 2019-08-21 | 联络员备案 |
韩小红
|
郭树祎
|
6 | 2019-08-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
夏晓光
|
郭树祎
|
7 | 2019-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
郭树祎 [新增]
|
8 | 2017-07-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:赵奇虎
|
证件号码:*****姓名:夏晓光
|
9 | 2017-07-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****6,姓名:赵奇虎
|
证件号码:*****2,姓名:夏晓光
|
10 | 2016-06-13 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****1
|