序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 左建东 | 69.09091% | 38.0万人民币 |
2 | 郑际仁 | 7.27273% | 4.0万人民币 |
3 | 王文刚 | 5.45455% | 3.0万人民币 |
4 | 王文花 | 5.45455% | 3.0万人民币 |
5 | 左树荣 | 5.45455% | 3.0万人民币 |
6 | 王彦玲 | 3.63636% | 2.0万人民币 |
7 | 郑秀连 | 3.63636% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
左建东
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
银川市三环轴承机电有限责任公司物资分公司
|
左树荣 | 2002-11-12 |
2 |
银川市三环轴承机电有限责任公司锻造分公司
|
姚巨光 | 2002-07-11 |
3 |
银川市三环轴承机电有限责任公司轴承销售分公司
|
刘道连 | 2001-08-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-29 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****W
|
2 | 2016-04-29 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****W
|
3 | 2016-04-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
经营期限起1995-11-22;经营期限止2015-11-22
|
经营期限起1995-11-22;经营期限止2020-11-22
|