序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张瑞宁 | 90% | 450.0万人民币 |
2 | 张瑞堃 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张瑞宁
|
|
2 |
张瑞堃
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-29 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2020-10-29 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
200.000000
|
500.000000( + 150% )
|
3 | 2020-10-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张瑞宁:90%;张瑞堃:10%;
|
张瑞堃:10%;张瑞宁:90%;
|
4 | 2019-03-13 | 其他事项备案 |
*****
|
*****
|
5 | 2019-03-13 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
宁夏银川市兴庆区南薰东路富力城3号楼312室
|
宁夏银川市兴庆区丽景北街丽景商贸城5号商铺131号
|
6 | 2017-02-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:庞波
|
证件号码:*****姓名:张瑞宁
|
7 | 2017-02-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
执行董事,庞波,1972-08-21;监事,张琪,1965-11-27;
|
监事,张瑞堃,1984( + 0.96692% )-04-09;执行董事,张瑞宁,1987( + 0.76065% )-04-24;
|
8 | 2017-02-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张琪,出资180万,占90.0%,实缴出资0万; [退出]乔海静,出资20万,占10.0%,实缴出资0万; [退出]
|
张瑞堃,出资20万,占10.0%,实缴出资0万; [新增]张瑞宁,出资180万,占90.0%,实缴出资0万; [新增]
|
9 | 2017-02-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****9,姓名:庞波
|
证件号码:*****9,姓名:张瑞宁
|
10 | 2017-02-23 | 投资人(股权)变更 |
张琪 ****; [退出]乔海静 ****; [退出]
|
张瑞堃 [新增]****张瑞宁 [新增]**** [新增]
|