序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘芳
|
王凯
|
2 | 2022-06-02 | 联络员备案 |
潘玉臻
|
岳晓明
|
3 | 2021-05-24 | 许可经营项目变更 |
金融;
|
J01-商业银行及其分支机构
|
4 | 2021-05-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券;买卖政府债券;代理收付款项及代理保险业务;办理外币储蓄存款业务;其总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围授权的业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算,****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经国务院银行业保险业监督管理机构批准的其他业务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
5 | 2021-05-24 | 其他事项备案 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,分公司《营业执照》备案 ,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
6 | 2021-05-24 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
中国农业银行股份有限公司石嘴山建设东街分理处
|
中国农业银行股份有限公司石嘴山建设东街支行
|
7 | 2021-01-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马红霞
|
刘芳
|
8 | 2020-12-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘菊香
|
马红霞
|
9 | 2020-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴学军
|
吴学军
|
10 | 2018-08-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
任娟
|
刘菊香
|