序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王立山 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高强
|
|
2 |
杜鹏程
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁夏神龙工贸有限公司长城加油站
|
钱文璞 | 2005-04-01 |
2 |
宁夏神龙工贸有限公司神龙加油站
|
2003-09-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-26 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2021-11-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨红伟
|
高强
|
3 | 2021-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杜鹏程杨红伟 [退出]
|
杜鹏程高强 [新增]
|
4 | 2021-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钱大兴 [退出]钱文璞 [退出]
|
杜鹏程 [新增]杨红伟 [新增]
|
5 | 2021-08-04 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2021-08-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
钱文璞:100%; [退出]
|
王立山:100%; [新增]
|
7 | 2021-08-04 | 联络员备案 |
钱文璞
|
杨红伟
|
8 | 2021-08-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
钱文璞
|
杨红伟
|
9 | 2018-09-07 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2018-09-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
钱大兴:51.67%; [退出]钱文璞:48.33%;
|
钱文璞:100%;
|