序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘学忠 | 60% | 30.0万 |
2 | 黄钊 | 40% | 20.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘学忠
|
|
2 |
黄钊
|
|
3 |
骆庆虎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:刘艳春
|
证件号码:*****姓名:刘学忠
|
2 | 2015-12-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
黄钊,出资20万人民币,占40.0%,实缴出资20万;刘艳春,出资30万,占60.0%,实缴出资30万; [退出]
|
黄钊,出资20万人民币,占40.0%,实缴出资20万;刘学忠,出资30万,占60.0%,实缴出资30万; [新增]
|
3 | 2015-12-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****0,姓名:刘艳春
|
证件号码:*****1,姓名:刘学忠
|
4 | 2015-12-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,黄钊,1978-08-08;执行董事,刘艳春,1970-10-03;
|
监事,黄钊,1978-08-08;执行董事,刘学忠,1947( - 1.16751% )-02-24;
|
5 | 2015-12-24 | 投资人(股权)变更 |
黄钊 ****; [退出]刘艳春 ****; [退出]
|
黄钊 [新增]****刘学忠 [新增]**** [新增]
|
6 | 2015-12-24 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:刘艳春
|
证件号码:****,姓名:刘学忠
|
7 | 2015-12-24 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,黄钊,****执行董事,刘艳春,**** [退出]
|
监事,黄钊,****执行董事,刘学忠,**** [新增]
|
8 | 2015-10-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
黄敏,出资30万人民币,占60.0%,实缴出资30万; [退出]黄钊,出资20万人民币,占40.0%,实缴出资20万;
|
黄钊,出资20万人民币,占40.0%,实缴出资20万;刘艳春,出资30万,占60.0%,实缴出资30万; [新增]
|
9 | 2015-10-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:黄敏
|
证件号码:*****姓名:刘艳春
|
10 | 2015-10-22 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****D
|