序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国有色矿业集团有限公司 | 60% | 138000.0万人民币 |
2 | 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 | 40% | 92000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李春光
|
|
2 |
尹文新
|
|
3 |
马晓明
|
|
4 |
杨进川
|
|
5 |
徐汉洲
|
|
6 |
杨赫
|
|
7 |
杨晓望
|
|
8 |
卜晓伟
|
|
9 |
谭耀宇
|
|
10 |
唐微
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中色(宁夏)东方集团有限公司物资集采中心分公司
|
仲民 | 2020-09-27 |
2 |
中色(宁夏)东方集团有限公司铍铜分公司
|
赵兵 | 2011-09-04 |
3 |
中色(宁夏)东方集团有限公司有色化工分公司
|
智宏伟 | 2007-03-30 |
4 |
中色(宁夏)东方集团有限公司钢结构分公司
|
瞿康**** | 2007-02-05 |
5 |
中色(宁夏)东方集团有限公司特种材料分公司
|
黄志学 | 2007-02-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-04 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
有色及稀有金属冶炼、加工;电子元器件制造;化工产品(不含危险化学品)、特种新材料、镁合金、电池能源材料、微合金炉料、多晶硅的生产、销售;新材料技术开****;建筑安装、轻钢结构制作和安装、房屋建筑工程;机械加工及非标制作;商品进出口贸易;房屋、场地、设备租赁;劳务承包、劳务服务;职工培训;技术转让咨询服务;物业服务;自购水、电、蒸汽、天然气、暖气、电信服务转售(不含专项审批)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:有色及稀有金属冶炼、加工,电子元器件制造,化工产品(不含危险化学品)、特种新材料、镁合金、电池能源材料、微合金炉料、多晶硅的生产、销售,新材料技术开****,建筑安装、轻钢结构制作和安装、房屋建筑工程,机械加工及非标制作,商品进出口贸易,房屋、场地、设备租赁劳务承包、劳务服务,职工培训,技术转让咨询服务,物业服务,自购水、电、蒸汽、天然气、暖气、电信服务转售(不含专项审批),化工产品、金属及其制品、五金交电、模具、润滑油品、实验器材、消防器材、办公用品及耗材、劳保用品、日用品销售,机电设备、备件销售及维修服务咨询服务普通道路货物运输(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
2 | 2020-09-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王焱 [退出]杨进川尹文新马晓明唐薇 [退出]姜有育 [退出]卜晓伟毛宏 [退出]钟景明 [退出]李春光
|
杨晓望 [新增]杨赫 [新增]徐汉洲 [新增]谭耀宇 [新增]杨进川尹文新马晓明唐微 [新增]卜晓伟李春光
|
3 | 2020-09-04 | 其他事项备案 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
4 | 2020-09-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
钟景明
|
李春光
|
5 | 2017-12-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
监事卜晓伟*****董事姜有育*****董事兼总经理李春光*****董事梁桂荣 [退出]*****董事马晓明*****监事毛宏*****监事汪红杰 [退出]*****董事王焱*****董事尹文新*****董事长钟景明*****
|
监事卜晓伟*****董事姜有育*****董事兼总经理李春光*****董事马晓明*****监事毛宏*****监事唐薇 [新增]*****董事王焱*****董事杨进川 [新增]*****董事尹文新*****董事长钟景明*****
|
6 | 2017-12-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
监事卜晓伟1962-10-15董事姜有育1963-09-26董事兼总经理李春光1968-10-14董事梁桂荣 [退出]1965-02-01董事马晓明1965-02-26监事毛宏1960-04-20监事汪红杰 [退出]1971-08-15董事王焱1971-03-01董事尹文新1962-10-13董事长钟景明1963-04-28
|
监事卜晓伟1962-10-15董事姜有育1963-09-26董事兼总经理李春光1968-10-14董事马晓明1965-02-26监事毛宏1960-04-20监事唐薇 [新增]1982-05-08董事王焱1971-03-01董事杨进川 [新增]1978-12-18董事尹文新1962-10-13董事长钟景明1963-04-28
|
7 | 2017-12-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,卜晓伟,1962-10-15;董事,姜有育,1963-09-26;董事兼总经理,李春光,1968-10-14;董事,梁桂荣,1965-02-01;董事,马晓明,1965-02-26;监事,毛宏,1960-04-20;监事,汪红杰,1971-08-15;董事,王焱,1971-03-01;董事,尹文新,1962-10-13;董事长,钟景明,1963-04-28;
|
监事,卜晓伟,1962-10-15;董事,姜有育,1963-09-26;董事兼总经理,李春光,1968-10-14;董事,马晓明,1965( - 0.15244% )-02-26;监事,毛宏,1960-04-20;监事,唐薇,1982( + 0.55809% )-05-08;董事,王焱,1971( + 0.30534% )-03-01;董事,杨进川,1978( + 0.35515% )-12-18;董事,尹文新,1962-10-13;董事长,钟景明,1963-04-28;
|
8 | 2017-05-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,郝亮,1969-06-06;董事,姜有育,1963-09-26;董事兼总经理,李春光,1968-10-14;董事,梁桂荣,1965-02-01;董事,马晓明,1965-02-26;监事,毛宏,1960-04-20;监事,汪红杰,1971-08-15;董事,王焱,1971-03-01;董事长,钟景明,1963-04-28;董事,朱景和,1969-03-08;
|
监事,卜晓伟,1962( - 0.35551% )-10-15;董事,姜有育,1963-09-26;董事兼总经理,李春光,1968-10-14;董事,梁桂荣,1965( - 0.15244% )-02-01;董事,马晓明,1965-02-26;监事,毛宏,1960-04-20;监事,汪红杰,1971-08-15;董事,王焱,1971-03-01;董事,尹文新,1962( - 0.05094% )-10-13;董事长,钟景明,1963-04-28;
|
9 | 2017-05-17 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,郝亮,**** [退出]董事,姜有育,****董事兼总经理,李春光,****董事,梁桂荣,****董事,马晓明,****监事,毛宏,****监事,汪红杰,****董事,王焱,****董事长,钟景明,****董事,朱景和,**** [退出]
|
监事,卜晓伟,**** [新增]董事,姜有育,****董事兼总经理,李春光,****董事,梁桂荣,****董事,马晓明,****监事,毛宏,****监事,汪红杰,****董事,王焱,****董事,尹文新,**** [新增]董事长,钟景明,****
|
10 | 2016-07-29 | 经营范围变更 |
一般经营项目:有色及稀有金属冶炼、加工,电子元器件制造,化工产品(不含专营),特种新材料、镁合金、电池能源材料、微合金炉料、多晶硅的生产、销售,新材料技术开****,建筑安装,轻钢结构制作和安装,机械加工及非标制作,商贸进出口业务;劳务派遣。;
|
一般经营项目:有色及稀有金属冶炼、加工;电子元器件制造;化工产品(不含危险化学品)、特种新材料、镁合金、电池能源材料、微合金炉料、多晶硅的生产、销售;新材料技术开****;建筑安装、轻钢结构制作和安装、房屋建筑工程;机械加工及非标制作;商品进出口贸易;房屋、场地、设备租赁;劳务承包、劳务服务;职工培训;技术转让咨询服务;物业服务;自购水、电、蒸汽、天然气、暖气、电信服务转售(不含专项审批)。;
|