序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张红斌
|
田华
|
2 | 2020-12-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
石嘴山市大武口区文明南路
|
石嘴山市大武口区朝阳东街
|
3 | 2020-05-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
宝惠兰
|
张红斌
|
4 | 2020-05-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张健
|
张健
|
5 | 2018-03-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:徐永江
|
证件号码:*****姓名:宝惠兰
|
6 | 2018-03-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
经营期限起2012-01-20;经营期限止2018-04-01
|
经营期限起2012-01-20;经营期限止2027-12-22
|
7 | 2016-12-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:李静
|
证件号码:*****姓名:徐永江
|
8 | 2016-04-29 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****G
|
9 | 2016-04-29 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****G
|
10 | 2015-05-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:张健
|
证件号码:*****姓名:李静
|