序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王风林 | 100% | 5000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王风林
|
|
2 |
马少东
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-04 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10
|
长期
|
2 | 2020-12-04 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2018-04-28 | 注册资本(金)变更 |
1000
|
1000
|
4 | 2018-04-28 | 注册资本(金)变更 |
1000
|
5000( + 400% )
|
5 | 2016-09-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘建忠,出资210万人民币,占21.0%,实缴出资210万; [退出]朱廷奎,出资200万人民币,占20.0%,实缴出资万; [退出]王风林,出资350万人民币,占35.0%,实缴出资350万;马少东,出资240万人民币,占24.0%,实缴出资240万; [退出]
|
王风林,出资1000( + 185.71429% )万,占100.0%,实缴出资1000万;
|
6 | 2016-09-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
执行董事,王风林,1961-03-23;监事,朱廷奎,1959-02-10;
|
监事,马少东,1984( + 1.27616% )-01-08;执行董事,王风林,1961-03-23;
|
7 | 2016-09-28 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2016-09-28 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
执行董事,王风林,****监事,朱廷奎,**** [退出]
|
监事,马少东,**** [新增]执行董事,王风林,****
|
9 | 2016-09-28 | 投资人(股权)变更 |
刘建忠 ****; [退出]朱廷奎 ****; [退出]王风林 ****; [退出]马少东 ****; [退出]
|
王风林 [新增]**** [新增]
|
10 | 2016-09-26 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****H
|