序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周秀海 | 100% | 800.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周秀海
|
|
2 |
张世虎
|
|
3 |
赵丽敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-13 | 经营范围变更 |
一般经营项目:焦炭的加工及销售;五金交电、日用百货、建筑材料的销售****;
|
一般经营项目:焦炭的加工及销售,煤炭的加工及销售;五金交电、日用百货、建筑材料的销售****;
|
2 | 2018-02-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:吴淑辉
|
证件号码:*****姓名:周秀海
|
3 | 2018-02-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
游勇,出资400万,占50.0%,实缴出资0万; [退出]吴淑辉,出资400万,占50.0%,实缴出资0万; [退出]
|
周秀海,出资800万,占100.0%,实缴出资0万; [新增]
|
4 | 2018-02-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****4,姓名:吴淑辉
|
证件号码:*****1,姓名:周秀海
|
5 | 2018-02-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
执行董事兼总经理,吴淑辉,1968-11-11;监事,游勇,1966-09-14;
|
监事,张世虎,1987( + 1.06816% )-07-02;执行董事兼总经理,周秀海,1956( - 0.60976% )-12-16;
|
6 | 2018-02-08 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:吴淑辉
|
证件号码:****,姓名:周秀海
|
7 | 2018-02-08 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2018-02-08 | 投资人(股权)变更 |
游勇,****; [退出]吴淑辉,****; [退出]
|
周秀海,****; [新增]
|
9 | 2018-02-08 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
执行董事兼总经理,吴淑辉,**** [退出]监事,游勇,**** [退出]
|
监事,张世虎,**** [新增]执行董事兼总经理,周秀海,**** [新增]
|