序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴克明
|
常玉杰
|
2 | 2018-12-21 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
青铜峡市大坝镇铝厂区中兴路一号
|
宁夏青铜峡工业园区(中兴路1号)
|
3 | 2018-11-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
吴克明 [新增]
|
4 | 2018-11-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
宋越
|
吴克明
|
5 | 2017-01-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:李庭利
|
证件号码:*****姓名:宋越
|
6 | 2017-01-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****6,姓名:李庭利
|
证件号码:*****1,姓名:宋越
|
7 | 2015-12-24 | 其他事项备案 |
无
|
无
|
8 | 2015-12-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
财务负责人备案 [新增]
|
9 | 2015-12-24 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****2XM
|
10 | 2015-12-24 | 国有企业改制为公司 |
无
|
无
|