序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王学峰 | 100% | 1350.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王学峰
|
|
2 |
孙树军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
吴忠市嘉信塑料制品制造有限公司丰润区分公司
|
张勇 | 2005-09-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王学峰金娟 [退出]
|
王学峰孙树军 [新增]
|
2 | 2019-07-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王学峰:91.4815%;金娟:8.5185%; [退出]
|
王学峰:100%;
|
3 | 2019-07-08 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2018-01-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
经营期限起1998-04-03;经营期限止2018-04-03
|
经营期限起1998-04-03;经营期限止长期
|
5 | 2016-03-18 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****6
|
6 | 2016-03-18 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****6
|
7 | 2016-03-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王继宏,出资395万,占29.2593%,实缴出资395万; [退出]王学峰,出资840万,占62.2222%,实缴出资840万;金娟,出资115万,占8.5185%,实缴出资115万;
|
金娟,出资115万,占8.5185%,实缴出资115万;王学峰,出资1235( + 47.02381% )万,占91.48%,实缴出资1235万;
|
8 | 2016-03-17 | 投资人(股权)变更 |
王继宏 ****; [退出]王学峰 ****; [退出]金娟 ****; [退出]
|
金娟 [新增]****王学峰 [新增]**** [新增]
|
9 | 2016-03-17 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,王继红,**** [退出]执行董事兼总经理,王学峰,****
|
监事,金娟,**** [新增]执行董事兼总经理,王学峰,****
|
10 | 2015-03-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:王学峰
|
证件号码:*****姓名:王学峰
|