序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姬文蓉 | 51% | 510万 |
2 | 张琳 | 49% | 490万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵群伟
|
|
2 |
张琳
|
|
3 |
姬文蓉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张琳姬文蓉冯亚君 [退出]
|
张琳姬文蓉赵群伟 [新增]
|
2 | 2019-09-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
冯亚君
|
赵群伟
|
3 | 2019-09-29 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2018-06-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:马玉平
|
证件号码:*****姓名:冯亚君
|
5 | 2018-06-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,姬文蓉,1981-01-05;经理,马玉平,1974-02-10;执行董事,张琳,1980-12-05;
|
经理,冯亚君,1989( + 0.75988% )-02-15;监事,姬文蓉,1981-01-05;执行董事,张琳,1980-12-05;
|
6 | 2018-06-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****1,姓名:马玉平
|
证件号码:*****3,姓名:冯亚君
|
7 | 2018-06-15 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:马玉平
|
证件号码:****,姓名:冯亚君
|
8 | 2018-06-15 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,姬文蓉,****经理,马玉平,**** [退出]执行董事,张琳,****
|
经理,冯亚君,**** [新增]监事,姬文蓉,****执行董事,张琳,****
|
9 | 2017-05-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姬文蓉,出资510万,占51.0%,实缴出资0万;李向群,出资490万,占49.0%,实缴出资0万; [退出]
|
姬文蓉,出资510万,占51.0%,实缴出资0万;张琳,出资490万,占49.0%,实缴出资0万; [新增]
|
10 | 2017-05-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,姬文蓉,1981-01-05;执行董事,李向群,1977-01-01;经理,马玉平,1974-02-10;
|
监事,姬文蓉,1981-01-05;经理,马玉平,1974-02-10;执行董事,张琳,1980( + 0.15175% )-12-05;
|