序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王银兰 | 42.33333% | 254.0万 |
2 | 张举 | 28.83333% | 173.0万 |
3 | 张菊花 | 28.83333% | 173.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王银兰
|
|
2 |
张举
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-19 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2020-08-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈倩倩
|
王银兰
|
3 | 2020-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张举陈倩倩 [退出]
|
张举王银兰 [新增]
|
4 | 2020-08-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈倩倩:42.3333%; [退出]张举:28.8333%;张菊花:28.8333%;
|
张菊花:28.8333%;张举:28.8333%;王银兰:42.3333%; [新增]
|
5 | 2017-03-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:王银兰
|
证件号码:*****姓名:陈倩倩
|
6 | 2017-03-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****1,姓名:王银兰
|
证件号码:*****5,姓名:陈倩倩
|
7 | 2017-03-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王银兰,出资254万,占42.3333%,实缴出资254万; [退出]张菊花,出资173万人民币,占28.8333%,实缴出资173万;郭存香,出资173万,占28.8333%,实缴出资173万; [退出]
|
陈倩倩,出资254万,占42.3333%,实缴出资254万; [新增]张菊花,出资173万人民币,占28.8333%,实缴出资173万;张举,出资173万,占28.8333%,实缴出资173万; [新增]
|
8 | 2017-03-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,郭存香,1966-03-10;执行董事兼总经理,王银花,1965-02-08;
|
执行董事兼总经理,陈倩倩,1988( + 1.17048% )-02-02;监事,张举,1965( - 0.05086% )-04-30;
|
9 | 2017-03-20 | 投资人(股权)变更 |
王银兰 ****; [退出]张菊花 ****; [退出]郭存香 ****; [退出]
|
陈倩倩 [新增]****张菊花 [新增]****张举 [新增]**** [新增]
|
10 | 2017-03-20 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:王银兰
|
证件号码:****,姓名:陈倩倩
|