序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张崇喜 | 50.16611% | 151.0万 |
2 | 蒋宜平 | 25.24917% | 76.0万 |
3 | 蒋永欣 | 24.58472% | 74.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋永欣
|
|
2 |
张崇喜
|
|
3 |
蒋宜平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-11 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****F
|
2 | 2015-12-11 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****F
|
3 | 2015-12-10 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****F
|
4 | 2014-04-11 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
宁夏中宁县钦典生物科贸有限公司
|
宁夏钦典生物科贸有限公司
|
5 | 2014-04-11 | 名称变更 |
宁夏中宁县钦典生物科贸有限公司
|
宁夏钦典生物科贸有限公司
|
6 | 2014-04-10 | 名称变更 |
宁夏中宁县钦典生物科贸有限公司
|
宁夏钦典生物科贸有限公司
|
7 | 2013-11-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张崇喜,出资151万人民币,占50.1661%,实缴出资151万;孙银国,出资74万人民币,占24.5847%,实缴出资74万; [退出]蒋宜平,出资76万人民币,占25.2492%,实缴出资76万;
|
蒋永欣,出资74万,占24.5847%,实缴出资74万; [新增]张崇喜,出资151万人民币,占50.1661%,实缴出资151万;蒋宜平,出资76万人民币,占25.2492%,实缴出资76万;
|
8 | 2013-09-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:张崇喜
|
证件号码:*****姓名:蒋永欣
|
9 | 2013-09-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
监事蒋宜平*****执行董事兼总经理张崇喜*****
|
监事蒋宜平*****经理蒋永欣 [新增]*****执行董事张崇喜*****
|
10 | 2013-03-21 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
经营范围(主营):农副产品(不含粮食)深加工、销售;预包装食品批****兼零售;办公用品销售;苗圃培育、销售;农业新技术推广应用、生物制品研究推广应用*
|
经营范围(主营):农副产品(不含粮食)深加工、销售;预包装食品批****兼零售;办公用品、办公耗材、保温材料、劳保用品销售;苗圃培育、销售;农业新技术推广应用、生物制品研究推广应用*
|