序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘淑萍 | 50% | 250.0万 |
2 | 刘文和 | 50% | 250.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘淑萍
|
|
2 |
刘家辰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-15 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
轻质建筑材料制造、销售;建筑用砂的加工、销售;五金产品、机械设备及配件、建材销售;木材加工销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
轻质建筑材料制造;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑用石加工;建筑材料销售;五金产品零售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;木材加工;木材销售;金属矿石销售;电线、电缆经营;非金属矿及制品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-04-15 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2019-11-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘文和 [退出]刘淑萍
|
刘家辰 [新增]刘淑萍
|
4 | 2019-11-27 | 其他事项备案 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
5 | 2019-11-27 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
轻质建筑材料制造、销售;建筑用砂的加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
轻质建筑材料制造、销售;建筑用砂的加工、销售;五金产品、机械设备及配件、建材销售;木材加工销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2015-12-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:刘文和
|
证件号码:*****姓名:刘淑萍
|
7 | 2015-12-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
门文霞,出资200万人民币,占40.0%,实缴出资200万; [退出]刘文和,出资250万人民币,占50.0%,实缴出资250万;刘淑萍,出资50万人民币,占10.0%,实缴出资50万;
|
刘文和,出资250万人民币,占50.0%,实缴出资250万;刘淑萍,出资250( + 400% )万,占50.0%,实缴出资250万;
|
8 | 2015-12-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****3,姓名:刘文和
|
证件号码:*****8,姓名:刘淑萍
|
9 | 2015-12-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
执行董事兼总经理,刘文和,1974-08-24;监事,门文霞,1970-05-10;
|
执行董事兼总经理,刘淑萍,1973( - 0.05066% )-08-15;监事,刘文和,1974( + 0.20305% )-08-24;
|
10 | 2015-12-24 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****2
|