序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李建军 | 51% | 51.0万 |
2 | 高怀源 | 49% | 49.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李建军
|
|
2 |
李学禄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-14 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
15
|
长期
|
2 | 2021-07-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
高怀源
|
李建军
|
3 | 2021-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张波 [退出]高怀源 [退出]
|
李学禄 [新增]李建军 [新增]
|
4 | 2021-07-14 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2021-07-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
高怀源:51%;张波:49%; [退出]
|
李建军:51%; [新增]高怀源:49%;
|
6 | 2021-07-14 | 联络员备案 |
李继红
|
焦建宝
|
7 | 2016-12-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:麦兴和
|
证件号码:*****姓名:高怀源
|
8 | 2016-12-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
执行董事兼总经理,麦兴和,1976-03-17;监事,张波,1982-10-10;
|
执行董事兼总经理,高怀源,1980( + 0.20243% )-08-12;监事,张波,1982-10-10;
|
9 | 2016-12-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
麦兴和,出资51万,占51.0%,实缴出资51万; [退出]张波,出资49万,占49.0%,实缴出资49万;
|
高怀源,出资51万,占51.0%,实缴出资51万; [新增]张波,出资49万,占49.0%,实缴出资49万;
|
10 | 2016-12-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****8,姓名:麦兴和
|
证件号码:*****1,姓名:高怀源
|