序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 华润医药商业集团有限公司 | 51% | 1530.0万人民币 |
2 | 王彦萍 | 34.3% | 1029.0万人民币 |
3 | 张凤疆 | 14.7% | 441.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈威
|
|
2 |
王彦萍
|
|
3 |
赵伟
|
|
4 |
管坤
|
|
5 |
邢宇澄
|
|
6 |
林友刚
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
华润新疆医药有限公司德信行大药房分公司
|
周黎 | 2021-07-30 |
2 |
华润新疆医药有限公司阿克苏分公司
|
阿克力江·哈斯木 | 2018-07-26 |
3 |
华润乌鲁木齐天山红医药有限公司阿拉尔市分公司
|
龚丽 | 2018-07-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-15 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
批****:化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中成药、中药饮片、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、体外诊断试剂和一类、二类及三类医疗器械、医疗用毒麻药品、保健食品;医药科技技术咨询;药品批****;药品零售;药品类易制毒化学品销售;中草药收购;医护人员防护用品批****;医护人员防护用品零售;医用口罩批****;日用口罩(非医用)销售;医用口罩零售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);食用农产品批****;农副产品销售;特种劳动防护用品销售;劳保用品批****;五金产品批****;计算机软硬件及辅助设备批****;办公设备销售;日用百货销售;化妆品批****;日用品批****;专用化学产品销售(不含危险化学品);城市配送运输服务(不含危险货物);非急救转运服务;道路货物运输;装卸搬运;仓储服务;供应链管理服务;互联网信息服务;互联网数据服务;网络技术服务;软件开****;人工智能基础软件开****;软件外包服务;信息系统运行维护服务;汽车租赁;医疗设备租赁;办公设备租赁服务;国内贸易代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业形象策划(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
许可项目:药品批****;药品零售;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;食品销售;互联网信息服务;药品类易制毒化学品销售;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;医用口罩批****;医用口罩零售;消毒剂销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);医护人员防护用品批****;医护人员防护用品零售;中草药收购;日用化学产品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;食用农产品批****;农副产品销售;特种劳动防护用品销售;五金产品批****;五金产品零售;化妆品批****;化妆品零售;日用百货销售;日用杂品销售;软件开****;家用电器销售;网络与信息安全软件开****;软件外包服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件销售;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;人工智能应用软件开****;人工智能基础软件开****;计算机软硬件及辅助设备批****;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;供应链管理服务;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;会议及展览服务;办公设备销售;市场营销策划;企业形象策划;汽车新车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2022-06-15 | 章程备案 |
|
|
3 | 2022-06-15 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆乌鲁木齐市米东区化工工业园康庄西路****号
|
新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路***号绿城广场**栋*#商业综合楼(A、B座)A单元商务办公****号、****号、****号
|
4 | 2022-03-30 | 章程备案 |
|
|
5 | 2022-03-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邢宇澄(监事)陈威(董事长)赵伟(董事)张凤疆(董事) [退出]王彦萍(总经理) [退出]
|
邢宇澄(监事)陈威(董事长)赵伟(董事)管坤(总经理) [新增]王彦萍(副董事长) [新增]
|
6 | 2021-09-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邢宇澄(监事)陈威(董事长)段益谦(董事) [退出]张凤疆(董事)王彦萍(总经理)
|
邢宇澄(监事)陈威(董事长)赵伟(董事) [新增]张凤疆(董事)王彦萍(总经理)
|
7 | 2021-07-19 | 章程备案 |
|
|
8 | 2020-12-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邢宇澄(监事)张宁(董事长) [退出]段益谦(董事)张凤疆(董事)王彦萍(总经理)
|
邢宇澄(监事)陈威(董事长) [新增]段益谦(董事)张凤疆(董事)王彦萍(总经理)
|
9 | 2020-12-18 | 章程备案 |
|
|
10 | 2020-12-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张宁
|
陈威
|