序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尊茂酒店控股有限公司 | 74.28% | 25020.0087万人民币 |
2 | 北京中邮资产管理有限公司 | 25.72% | 8663.3634万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王林
|
|
2 |
梁晓京
|
|
3 |
阿布都许库尔·买买提
|
|
4 |
陆咪妮
|
|
5 |
车驰
|
|
6 |
苏亚梅
|
|
7 |
潘晓东
|
|
8 |
贺小妮
|
|
9 |
陈亦秉
|
|
10 |
徐红兵
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新疆尊茂鸿福酒店有限责任公司酒店管理分公司
|
王林 | 2006-05-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
潘晓东(董事)苏亚梅(董事)梁晓京(董事长)阿布都许库尔·买买提(董事)车驰(董事)贺小妮(监事)陈亦秉(监事) [退出]徐红兵(监事)邓临川(董事兼总经理) [退出]陆咪妮(董事)
|
陈亦秉(监事会主席) [新增]徐红兵(监事)潘晓东(董事)苏亚梅(董事)梁晓京(董事长)阿布都许库尔·买买提(董事)车驰(董事)贺小妮(监事)陆咪妮(董事)王林(董事兼总经理) [新增]
|
2 | 2021-02-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
邓临川
|
王林
|
3 | 2018-08-03 | 其他事项备案 |
*
|
**
|
4 | 2018-08-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
牛建功
|
邓临川
|
5 | 2018-08-03 | 其他事项备案 |
0
|
20
|
6 | 2018-08-03 | 企业从业人数变更 |
0
|
20
|
7 | 2018-08-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
牛建功
|
邓临川
|
8 | 2018-08-03 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 餐饮;住宿;桑拿;美容美****(医疗性除外);KTV舞厅;健身房;烟、酒零售;卤制品、预包装、散装食品的销售;物业管理;职工培训;写字间出租;干洗服务;打字、复印;停车场服务;酒店管理及咨询;清洗服务;电脑软件开****、销售;园林绿化;保洁服务;蒸汽生产、销售;游泳馆。行业代码: 0100
|
经营范围: 餐饮;住宿;桑拿;美容美****(医疗性除外);KTV舞厅;健身房;烟、酒零售;卤制品、预包装、散装食品的销售;物业管理;职工培训;写字间出租;干洗服务;打字、复印;停车场服务;酒店管理及咨询;清洗服务;电脑软件开****、销售;园林绿化;保洁服务;蒸汽生产、销售;游泳馆;劳务派遣。行业代码: 0100
|
9 | 2016-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汤文辉 [退出]汪泓 [退出]徐进 [退出]梁德涛 [退出]刘建军 [退出]牛建功 [退出]刘江霞 [退出]刘君 [退出]
|
陆咪妮 [新增]向阳忠 [新增]陈亦秉 [新增]贺小妮 [新增]郝沈 [新增]
|
10 | 2016-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陆咪妮邓临川向阳忠 [退出]陈亦秉 [退出]贺小妮 [退出]郝沈 [退出]阿布都许库尔·买买提 [退出]梁晓京苏亚梅潘晓东
|
潘晓东阿不都许库尔·买买提 [新增]梁晓京苏亚梅赫沈 [新增]邓临川陆咪妮
|