序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周红 | 50% | 400.0万人民币 |
2 | 陶峰 | 50% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周红
|
|
2 |
陶峰
|
|
3 |
刘华
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新疆鸿联房地产开****有限公司和静县分公司
|
陶峰 | 2011-10-11 |
2 |
新疆鸿联房地产开****有限公司托克逊县分公司
|
刘纪 | 2006-04-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-29 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-07-29 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
|
3 | 2019-07-30 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
4 | 2019-07-30 | 多证合一备案 |
|
|
5 | 2015-02-11 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
6 | 2015-02-11 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
7 | 2015-02-11 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
|
8 | 2013-01-07 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
|
|
9 | 2008-07-30 | 投资人(股权)变更 |
|
|
10 | 2008-07-30 | 投资人(股权)变更 |
|
|