序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新疆天山建材(集团)有限责任公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢飞
|
|
2 |
帅利丽
|
|
3 |
王献银
|
|
4 |
仇剑
|
|
5 |
杨天谋
|
|
6 |
张洪维
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新疆建化实业有限责任公司阜康市分公司
|
崔志宏 | 2020-08-11 |
2 |
新疆建化实业有限责任公司哈密市分公司
|
迟明珠 | 2020-04-08 |
3 |
新疆建化实业有限责任公司准东经济技术开****区一分公司
|
崔志宏 | 2019-04-16 |
4 |
新疆建化实业有限责任公司成都分公司
|
迟明珠 | 2018-07-13 |
5 |
新疆建化实业有限责任公司吉木萨尔县分公司
|
刘斌 | 2017-10-27 |
6 |
新疆建化实业有限责任公司温泉县分公司
|
张东磊 | 2017-10-25 |
7 |
新疆建化实业有限责任公司尉犁县分公司
|
张建军 | 2017-06-28 |
8 |
新疆建化实业有限责任公司哈密分公司
|
张修亚 | 2013-05-15 |
9 |
新疆建化实业有限责任公司奎屯分公司
|
迟明利 | 2008-02-26 |
10 |
新疆建化实业有限责任公司建筑安装工程分公司
|
迟明珠 | 2004-08-31 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-13 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
3 | 2021-03-16 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-03-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
5 | 2021-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
6 | 2021-03-16 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
7 | 2018-05-03 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
8 | 2017-04-06 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
9 | 2016-07-04 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
10 | 2015-02-10 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|