序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古蒙牛达能乳制品有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
党永红
|
|
2 |
陈彩霞
|
|
3 |
吕志强
|
|
4 |
刘超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒯玉龙(董事) [退出]刘超(监事)党永红(董事长兼总经理)吕志强(董事)
|
陈彩霞(董事) [新增]刘超(监事)党永红(董事长兼总经理)吕志强(董事)
|
2 | 2021-04-29 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
席志明(监事) [退出]党永红(执行董事兼总经理) [退出]
|
蒯玉龙(董事) [新增]刘超(监事) [新增]党永红(董事长兼总经理) [新增]吕志强(董事) [新增]
|
4 | 2021-04-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
党永红
|
党永红
|
5 | 2020-03-28 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
乳制品、含乳饮料生产、加工、销售;原辅料、包装物、初级农产品、畜产品的销售;机械设备、仪表仪器及配件的销售、租赁;畜禽养殖;社会经济咨询。
|
乳制品、含乳饮料生产、加工、销售;原辅料、包装物、初级农产品的销售;机械设备、仪表仪器及配件的销售、租赁;社会经济咨询。
|
6 | 2019-12-31 | 其他事项备案 |
****-*******
|
***********
|
7 | 2019-12-31 | 其他事项备案 |
0991-3931039
|
*****
|
8 | 2019-12-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
韦国
|
党永红
|
9 | 2019-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张勇(监事) [退出]李贺(执行董事) [退出]李贺(经理) [退出]
|
席志明(监事) [新增]党永红(执行董事兼总经理) [新增]
|
10 | 2016-04-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李贺
|
韦国
|