序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹栋飞 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹栋飞
|
|
2 |
曹能强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-19 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-02-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张文学(监事) [退出]曹栋飞(执行董事兼总经理)
|
曹能强(监事) [新增]曹栋飞(执行董事兼总经理)
|
3 | 2021-02-19 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2021-02-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
曹栋飞:*%;张文学:*%; [退出]
|
曹栋飞:*%;
|
5 | 2020-09-18 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆乌鲁木齐市沙依巴克区炉院东街**号君泰大厦底商住宅楼*栋*层*室
|
新疆乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街**号*栋*单元*室
|
6 | 2020-09-18 | 章程备案 |
|
|
7 | 2020-04-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
**
|
长期
|
8 | 2020-04-23 | 章程备案 |
|
|
9 | 2020-04-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10
|
长期
|
10 | 2015-06-30 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
乌鲁木齐市炉院东街91号君泰大厦底商住宅楼1栋1层7室;
|
新疆乌鲁木齐市沙依巴克区炉院东街91号君泰大厦底商住宅楼1栋1层7室;
|