序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢桂民 | 55% | 55.0万人民币 |
2 | 杨连琴 | 43% | 43.0万人民币 |
3 | 史克敬 | 2% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
史克敬
|
|
2 |
朱新平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-16 | 章程备案 |
|
|
2 | 2020-06-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
|
3 | 2015-03-04 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
4 | 2015-03-04 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
5 | 2015-03-04 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
|
6 | 2012-04-10 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
|
|
7 | 2012-04-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|
8 | 2011-03-15 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
|
9 | 2011-03-15 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
10 | 2008-11-25 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|