序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王朝江 | 90% | 450.0万人民币 |
2 | 董秀梅 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王朝江
|
|
2 |
董秀梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-10 | 章程备案 |
|
|
2 | 2020-12-10 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
3 | 2015-05-12 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
4 | 2015-05-12 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
5 | 2015-05-12 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
|
6 | 2011-04-21 | 企业类型变更 |
|
|
7 | 2011-04-21 | 企业从业人数变更 |
|
|
8 | 2011-04-21 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
|
9 | 2011-04-21 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
10 | 2010-07-13 | 投资人(股权)变更 |
|
|