序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 100% | 12000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程家晚
|
|
2 |
刘建军
|
|
3 |
樊元峰
|
|
4 |
韩天奇
|
|
5 |
沈军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-10 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-04-25 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
3 | 2022-04-25 | 章程备案 |
|
|
4 | 2019-03-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
5 | 2019-03-25 | 企业类型变更 |
|
|
6 | 2019-03-25 | 投资人(股权)变更 |
|
|
7 | 2018-08-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
8 | 2018-08-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|
9 | 2018-07-30 | 实收资本变更(或外资中方实收资本变更) |
|
|
10 | 2018-07-30 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
|
|