序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新疆阳光采购中心有限公司 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯勋荣
|
|
2 |
张林璐
|
|
3 |
肖英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
楼亚平
|
冯勋荣
|
2 | 2021-11-08 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-11-08 | 联络员备案 |
肖英
|
张林璐
|
4 | 2021-11-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
楼亚平(总经理) [退出]张志江(监事) [退出]楼亚平(执行董事) [退出]
|
张林璐(监事) [新增]冯勋荣(执行董事兼总经理) [新增]
|
5 | 2021-10-26 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
**
|
长期
|
6 | 2021-10-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新疆机电设备招标中心:*%;
|
新疆机电设备招标中心有限公司:*%; [名称变更]
|
7 | 2021-10-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新疆机电设备招标中心:100%;
|
新疆机电设备招标中心有限公司:100%; [名称变更]
|
8 | 2021-10-26 | 章程备案 |
|
|
9 | 2021-10-26 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
15
|
长期
|
10 | 2018-09-30 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2006-08-08 至 2016-08-08
|
营业期限: 2006-08-08 至 2021-08-08
|