序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方伦 | 80% | 160.0万人民币 |
2 | 袁光陆 | 20% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁光陆
|
|
2 |
方伦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁光陆方伦李月亚 [退出]
|
袁光陆方伦
|
2 | 2019-07-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李月亚; 出资: 40; 百分比: 20; 自然人股东 [退出]方伦; 出资: 160; 百分比: 80; 自然人股东
|
袁光陆; 出资: 40; 百分比: 20; 自然人股东 [新增]方伦; 出资: 160; 百分比: 80; 自然人股东
|
3 | 2019-07-30 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 李月亚; 出资额: 40; 百分比: 20; 法人性质: 自然人股东 [退出]企业名称: 方伦; 出资额: 160; 百分比: 80; 法人性质: 自然人股东
|
企业名称: 袁光陆; 出资额: 40; 百分比: 20; 法人性质: 自然人股东 [新增]企业名称: 方伦; 出资额: 160; 百分比: 80; 法人性质: 自然人股东
|
4 | 2018-07-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
方伦
|
袁光陆
|
5 | 2018-07-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
方伦
|
袁光陆
|
6 | 2018-07-23 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2008-06-30 至 2018-06-25
|
营业期限: 2008-06-30 至
|
7 | 2017-09-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁光陆方伦李月亚 [退出]
|
袁光陆方伦
|
8 | 2015-02-11 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 许可经营项目:无。 一般经营项目:矿业技术咨询服务;矿业投资;销售:矿产品、建材。行业代码: 7412
|
经营范围: 矿业技术咨询服务;矿业投资;销售:矿产品、建材。行业代码: 7412
|
9 | 2013-08-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
李超杰
|
方伦
|
10 | 2013-08-16 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 郭虹; 出资额: 10; 百分比: 5; 法人性质: 自然人股东 [退出]企业名称: 李超杰; 出资额: 190; 百分比: 95; 法人性质: 自然人股东 [退出]
|
企业名称: 李月亚; 出资额: 40; 百分比: 20; 法人性质: 自然人股东 [新增]企业名称: 方伦; 出资额: 160; 百分比: 80; 法人性质: 自然人股东 [新增]
|