序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 克拉玛依天圣工程建设有限责任公司 | 100% | 2085.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张全武
|
|
2 |
伍国林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-06 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
840
|
2085
|
2 | 2016-04-06 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
***
|
****
|
3 | 2016-04-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
克拉玛依市天圣工程建设有限责任公司; 出资: 840; 百分比: 100; 企业法人
|
克拉玛依市天圣工程建设有限责任公司; 出资: 2085( + 148.21429% ); 百分比: 100; 企业法人
|
4 | 2016-04-06 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 克拉玛依市天圣工程建设有限责任公司; 出资额: 840; 百分比: 100; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 克拉玛依市天圣工程建设有限责任公司; 出资额: 2085( + 148.21429% ); 百分比: 100; 法人性质: 企业法人
|
5 | 2016-04-06 | 注册资本(金)变更 |
840
|
2085( + 148.21429% )
|
6 | 2015-01-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈修禄;
|
张全武;
|
7 | 2015-01-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 陈修禄;证件号码: *****7;性别: 男;职务:
|
姓名: 张全武;证件号码: *****5;性别: 男;职务:
|
8 | 2015-01-14 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2002-06-06 至 2017-06-05
|
营业期限: 2002-06-06 至
|
9 | 2008-05-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 杨全玲;证件号码: *****;性别: ;职务:
|
|
10 | 2008-05-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 荣银祥;证件号码: *****;性别: 男;职务:
|
姓名: 杨金玲;证件号码: *****;性别: ;职务:
|