序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 哈密市建辉国有资产管理有限公司 | 100% | 20000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
樊均才
|
|
2 |
杨小新
|
|
3 |
马森
|
|
4 |
程兰萍
|
|
5 |
周明英
|
|
6 |
李作江
|
|
7 |
和雪莲
|
|
8 |
丁绍寅
|
|
9 |
白爱文
|
|
10 |
郑忠莉
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
哈密市市政工程有限公司伊吾分公司
|
赵云 | 2015-03-24 |
2 |
哈密市市政工程有限公司巴里坤分公司
|
丁建文 | 2012-04-24 |
3 |
哈密市市政建设工程总公司管线设备安装分公司
|
白宏伟 | 2006-05-23 |
4 |
哈密市市政工程总公司巴里坤县分公司
|
陈鸿斌 | 2002-06-03 |
5 |
哈密市市政工程有限公司建筑安装第二分公司
|
黄龙刚 | 2001-10-15 |
6 |
哈密市市政工程总公司机电设备安装分公司
|
杨秋林 | 1998-09-10 |
7 |
哈密市市政工程总公司建达物资经销部
|
邓坤 | 1998-06-15 |
8 |
哈密市市政工程有限公司砂石加工厂
|
哈军 | 1998-04-10 |
9 |
哈密市市政工程有限公司建筑安装分公司
|
陈宝林 | 1998-04-10 |
10 |
哈密市市政工程总公司建设安装第二分公司
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-25 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
房屋建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级;混凝土预制构件专业叁级;普通货物运输 机械设备租赁;房屋租赁;路灯;供热服务;花岗岩矿的加工,园林绿化工程,沥青混凝土销售,水稳混合料销售,冷补料销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
许可项目:建设工程施工;施工专业作业;路基路面养护作业;公路管理与养护;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;城市建筑垃圾处置(清运);道路货物运输(不含危险货物);非煤矿山矿产资源开采;水泥生产;住宿服务;家禽饲养;餐饮服务;供暖服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:市政设施管理;城乡市容管理;园林绿化工程施工;砼结构构件制造;砼结构构件销售;建筑用木料及木材组件加工;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;建筑工程机械与设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;矿物洗选加工;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;水泥制品制造;水泥制品销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑用石加工;建筑装饰材料销售;门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;雨棚销售;交通及公共管理用金属标牌制造;交通及公共管理用标牌销售;照明器具制造;照明器具销售;砖瓦制造;砖瓦销售;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;金属结构制造;金属结构销售;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;农业生产托管服务;农业专业及辅助性活动;土地整治服务;智能农业管理;畜牧专业及辅助性活动;园艺产品种植;园艺产品销售;酒店管理;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2022-08-25 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
**
|
长期
|
3 | 2022-08-25 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-12-29 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
****.******
|
*****.******
|
5 | 2021-12-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
哈密市建辉国有资产管理有限公司:*%;
|
哈密市建辉国有资产管理有限公司:*%;
|
6 | 2021-12-29 | 章程备案 |
|
|
7 | 2021-12-29 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
5000.000000
|
20000.000000
|
8 | 2021-12-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆哈密地区哈密市红星西路3号
|
新疆哈密市伊州区红星西路3号
|
9 | 2021-12-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
哈密市建辉国有资产管理有限公司:100%;
|
哈密市建辉国有资产管理有限公司:100%;
|
10 | 2020-01-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
韩国斌
|
樊均才
|