序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 50% | 30000万人民币 |
2 | 安邦保险集团股份有限公司 | 50% | 30000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶维延
|
|
2 |
徐静波
|
|
3 |
刘建华
|
|
4 |
周林
|
|
5 |
赵宇珩
|
|
6 |
杨晓武
|
|
7 |
马建国
|
|
8 |
朱权林
|
|
9 |
吕廷华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
重庆市能源投资集团公司:50%;新疆华金铜业有限责任公司:1%; [退出]新疆华鑫矿业有限公司:49%;
|
重庆市能源投资集团公司:50%;新疆华鑫矿业有限公司:49%;安邦保险集团股份有限公司:1%; [新增]
|
2 | 2019-11-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
重庆市能源投资集团公司:50%;新疆华鑫矿业有限公司:49%; [退出]安邦保险集团股份有限公司:1%;
|
重庆市能源投资集团公司:50%;安邦保险集团股份有限公司:50%;
|
3 | 2019-08-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马建国 [退出]刘建华 [退出]杨晓武 [退出]赵宇珩 [退出]吕廷华 [退出]周林 [退出]朱权林 [退出]徐静波 [退出]叶维延 [退出]
|
变更后总经理:徐静波 [新增]
|
4 | 2018-03-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆哈密地区哈密市天山西路31号四楼;
|
新疆哈密市伊州区建设东路20号帮农公司综合办公楼;
|
5 | 2018-03-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
严光贵
|
叶维延
|
6 | 2018-03-29 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 新疆哈密地区哈密市天山西路31号四楼 邮政编码: 839000 电话: ***** 住所所在行政区划:伊州区
|
住所: 新疆哈密市伊州区建设东路20号帮农公司综合办公楼 邮政编码: 839000 电话: ***** 住所所在行政区划:伊州区
|
7 | 2018-03-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
严光贵
|
叶维延
|
8 | 2016-08-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵宁德
|
严光贵
|
9 | 2016-08-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
赵宁德
|
严光贵
|
10 | 2015-01-30 | 名称变更 |
重庆能源新疆煤电有限公司
|
重庆市能源投资集团新疆蓝天矿业有限公司
|