序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 天山农牧业****展有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯维佳
|
|
2 |
马金萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄斌
|
冯维佳
|
2 | 2022-03-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李瑞军(监事) [退出]黄斌(执行董事) [退出]
|
马金萍(监事) [新增]冯维佳(执行董事兼总经理) [新增]
|
3 | 2014-08-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
上海智本正业投资管理有限公司; 出资: 5000; 百分比: 100; 企业法人 [退出]
|
天山农牧业****展有限公司; 出资: 5000; 百分比: 100; 企业法人 [新增]
|
4 | 2014-08-25 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 上海智本正业投资管理有限公司; 出资额: 5000; 百分比: 100; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
企业名称: 天山农牧业****展有限公司; 出资额: 5000; 百分比: 100; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
5 | 2012-07-10 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 李瑞军; 出资额: 200; 百分比: 4; 法人性质: [退出]企业名称: 上海智本正业投资管理有限公司; 出资额: 4800; 百分比: 96; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 上海智本正业投资管理有限公司; 出资额: 5000( + 4.16667% ); 百分比: 100; 法人性质: 企业法人
|
6 | 2012-07-10 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(法人独资)
|
7 | 2012-04-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吴光应
|
黄斌
|
8 | 2010-10-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
李贤
|
吴光应
|
9 | 2010-01-05 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 许可经营项目:无。一般经营项目(国家法律行政法规规定有专项审批的项目除外:需取得专项审批的待取得有关部门的批准文件或颁****的行政许可证书后方可经营,具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁****的行政许可证书为准):种植业、畜牧养殖业的开****及其有关的新技术、新产品的引进与推广#行业代码: 0110
|
经营范围: 许可经营项目:无。一般经营项目:(国家法律行政法规规定有专项审批的项目除外:需取得专项审批的待取得有关部门的批准文件或颁****的行政许可证书后方可经营,具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁****的行政许可证书为准):种植业、畜牧养殖业的开****及其有关的新技术、新产品的引进与推广;滴灌带、PE管、地膜生产、销售#。行业代码: 0110
|
10 | 2008-12-23 | 投资人(股权)变更 |
投资方名称: 彭军; 出资额: 50万元; 占百分比: 1%; 住所: ; 证件号码: ***** [退出]
|
投资方名称: 上海智本正业投资管理有限公司; 出资额: 4800万元; 占百分比: 96%; 住所: ; 证件号码: [新增]
|