序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈军弟 | 100% | 60.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王金喜
|
|
2 |
武凤彪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
万志祥:*%; [退出]
|
沈军弟:*%; [新增]
|
2 | 2021-06-22 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-05-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
武凤彪(监事)万志祥(执行董事兼总经理) [退出]
|
武凤彪(监事)王金喜(执行董事兼总经理) [新增]
|
4 | 2021-05-18 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-05-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
万志祥
|
王金喜
|
6 | 2019-08-26 | 多证合一备案 |
|
公章刻制备案;社会保险登记证;税务登记证;机构代码证;统计证;营业执照
|
7 | 2019-08-23 | 其他事项备案 |
*
|
*
|
8 | 2019-08-23 | 其他事项备案 |
6
|
2
|
9 | 2019-08-23 | 企业从业人数变更 |
6
|
2
|
10 | 2019-08-23 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2009-08-25 至 2019-08-24
|
营业期限: 2009-08-25 至
|