序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王洪斌 | 86.28572% | 3624.0万人民币 |
2 | 王春雷 | 12% | 504.0万人民币 |
3 | 李秀红 | 1.71429% | 72.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王春雷
|
|
2 |
王洪斌
|
|
3 |
李秀玲
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新疆建博建筑安装工程有限责任公司伽师县分公司
|
李娜 | 2021-11-29 |
2 |
新疆建博建筑安装工程有限责任公司精河分公司
|
李秀红 | 2017-06-15 |
3 |
新疆建博建筑安装工程有限责任公司喀什分公司
|
宋志豪 | 2017-05-23 |
4 |
新疆建博建筑安装工程有限责任公司温泉分公司
|
李秀红 | 2016-12-21 |
5 |
新疆建博建筑安装工程有限责任公司阿拉山口分公司
|
谢印忠 | 2016-05-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-15 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆博州博乐市顾里木图路**号
|
新疆博州博乐市顾里木图街道顾里木图路**号
|
2 | 2020-10-15 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
建筑工程施工,市政、道路、桥涵、水利、农田灌溉、防水工程、装饰装修承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建筑工程施工,市政、道路、桥涵、水利、农田灌溉、防水工程、装饰装修承包,钢结构工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2020-10-15 | 其他事项备案 |
*******、*********
|
***********
|
4 | 2020-10-15 | 章程备案 |
|
|
5 | 2020-10-15 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
**
|
长期
|
6 | 2019-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王洪斌(总经理)王乾亮(监事) [退出]王春雷(执行董事)
|
王洪斌(总经理)李秀玲(监事) [新增]王春雷(执行董事)
|
7 | 2016-07-08 | 实收资本变更(或外资中方实收资本变更) |
****
|
****
|
8 | 2016-07-08 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
****
|
****
|
9 | 2016-07-08 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
博乐市顾里木图路14号;
|
新疆博州博乐市顾里木图路14号;
|
10 | 2016-07-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李秀红; 出资: 72; 百分比: 4;王春雷; 出资: 504; 百分比: 25;王洪斌; 出资: 1424; 百分比: 71;
|
李秀红; 出资: 72; 百分比: 4;王春雷; 出资: 504; 百分比: 25;王洪斌; 出资: 3624( + 154.49438% ); 百分比: 86.29;
|