序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钟金梅 | 90% | 45万人民币 |
2 | 王成龙 | 10% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟金梅
|
|
2 |
王成龙
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
库尔勒华旭商贸有限责任公司轮台分公司
|
王勇 | 2000-11-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
**
|
长期
|
2 | 2020-09-08 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-09-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
20
|
长期
|
4 | 2007-06-13 | 投资人(股权)变更 |
投资方名称: 许东; 出资额: 15万元; 占百分比: 30%; 住所: ; 证件号码: *****3 [退出]
|
投资方名称: 钟金梅; 出资额: 45万元; 占百分比: 90%; 住所: ; 证件号码: *****2 [新增]
|
5 | 2007-06-13 | 投资人(股权)变更 |
投资方名称: 钟金梅; 出资额: 20万元; 占百分比: 40%; 住所: ; 证件号码: *****2 [退出]
|
0
|
6 | 2007-06-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 许东;证件号码: *****9;性别: 男;职务: 董事长
|
姓名: 王成龙;证件号码: *****9;性别: 男;职务: 董事长
|
7 | 2007-06-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 钟金梅;证件号码: *****2;性别: 女;职务:
|
姓名: 钟金梅;证件号码: *****2;性别: 女;职务:
|
8 | 2007-06-13 | 投资人(股权)变更 |
投资方名称: 许庆; 出资额: 15万元; 占百分比: 30%; 住所: ; 证件号码: ***** [退出]
|
投资方名称: 王成龙; 出资额: 5万元; 占百分比: 10%; 住所: ; 证件号码: *****9 [新增]
|
9 | 2007-05-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 许庆;证件号码: *****;性别: 男;职务: 董事长
|
姓名: 钟金梅;证件号码: *****2;性别: 女;职务:
|
10 | 2007-05-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 许东;证件号码: *****9;性别: 男;职务: 董事长
|
姓名: 许东;证件号码: *****9;性别: 男;职务: 董事长
|