序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘井顺 | 57% | 28.5万人民币 |
2 | 郑培清 | 43% | 21.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘井顺
|
|
2 |
郑培清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-08-24 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 许可经营项目:(具体经营项目及期限以有关部门的批准文件或颁****的许可证、资质证书为准):零售:酒、饮料。一般经营项目:无。***。行业代码: 6525
|
经营范围: 许可经营项目:(具体经营项目及期限以有关部门的批准文件或颁****的许可证、资质证书为准):批****兼零售:预包装食品(冷冻,直接入口);卷烟零售***。 一般经营项目:无***。行业代码: 6525
|
2 | 2011-01-17 | 企业从业人数变更 |
0
|
8
|
3 | 2011-01-17 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 轮台县团结路都护府大街高赫出租房 邮政编码: 841600 电话: ***** 住所所在行政区划:巴州轮台县
|
住所: 轮台县新新路延伸路北段明富商住楼8号门面房 邮政编码: 841600 电话: ***** 住所所在行政区划:巴州轮台县
|
4 | 2007-12-13 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 轮台县团结路东苑小区葡萄园9#楼 邮政编码: 841600 电话: *****
|
住所: 轮台县团结路都护府大街高赫出租房 邮政编码: 841600 电话: *****
|
5 | 2007-06-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
姓名: 郑培清;证件号码: *****7;性别: 女;职务:
|
6 | 2007-06-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 郑培清;证件号码: *****7;性别: 女;职务:
|
姓名: 刘井顺;证件号码: *****;性别: 男;职务: 董事长
|
7 | 2007-06-07 | 许可经营项目变更 |
3
|
50
|
8 | 2007-06-07 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 许可经营项目(具体经营项目及期限以有关部门的批准文件或颁****的许可证、资质证书为准):零售:酒、饮料;一般经营项目:无。行业代码: 6525
|
经营范围: 许可经营项目(具体经营项目及期限以有关部门的批准文件或颁****的许可证、资质证书为准):零售:酒、饮料;一般经营项目:无。***行业代码: 6525
|
9 | 2007-06-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 刘井顺;证件号码: *****;性别: 男;职务: 董事长
|
姓名: 刘井顺;证件号码: *****;性别: 男;职务: 董事长
|
10 | 2007-06-07 | 投资人(股权)变更 |
投资方名称: 刘井顺; 出资额: 1.5万元; 占百分比: 49.99%; 住所: ; 证件号码: *****
|
投资方名称: 刘井顺; 出资额: 28.5( + 1800% )万元; 占百分比: 57%; 住所: ; 证件号码: *****
|