序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨国顺
|
葛逸群
|
2 | 2016-08-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
杨国顺
|
葛逸群
|
3 | 2013-04-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
刘卫忠
|
杨国顺
|
4 | 2011-06-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王柏华
|
刘卫忠
|
5 | 2010-03-09 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 煤炭开采及销售。行业代码: 0600
|
经营范围: 许可经营项目:无。 一般经营项目:无。行业代码: 0600
|
6 | 2010-03-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
辛永和
|
王柏华
|