序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张凤莲 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张凤莲
|
|
2 |
孙京龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-27 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2015-06-09 至 2019-06-08
|
营业期限: 2015-06-09 至
|
2 | 2019-03-27 | 多证合一备案 |
|
公章刻制备案;社会保险登记证;税务登记证;机构代码证;统计证;营业执照
|
3 | 2015-06-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孙京龙
|
张凤莲
|
4 | 2015-06-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
孙京龙; 出资: 100; 百分比: 100; 自然人股东 [退出]
|
张凤莲; 出资: 100; 百分比: 100; 自然人股东 [新增]
|
5 | 2015-06-25 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 孙京龙; 出资额: 100; 百分比: 100; 法人性质: 自然人股东 [退出]
|
企业名称: 张凤莲; 出资额: 100; 百分比: 100; 法人性质: 自然人股东 [新增]
|
6 | 2015-06-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
孙京龙
|
张凤莲
|