序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 乌恰县宇翔国有资产经营管理有限责任公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张国荣
|
|
2 |
刘俊莉
|
|
3 |
阿依乔丽盼·努尔洪
|
|
4 |
张玉芝
|
|
5 |
庞树江
|
|
6 |
乔成文
|
|
7 |
托合托逊·哈马尔
|
|
8 |
阿巴白克·买买吐逊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-07 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
**
|
长期
|
2 | 2022-06-07 | 章程备案 |
|
|
3 | 2022-06-07 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆克州乌恰县光明路**号党政效能服务中心二楼***室
|
新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县玛纳斯西路**号院
|
4 | 2022-05-10 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
旅游投资开****,景区营销、策划、宣传推广和高原特色旅游纪念品的开****营销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:旅游开****项目策划咨询;市场营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电影放映;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
5 | 2022-05-10 | 章程备案 |
|
|
6 | 2021-02-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘俊莉
|
郭楠
|
7 | 2020-04-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张玉芝
|
刘俊莉
|
8 | 2020-04-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张玉芝(经理) [退出]
|
刘俊莉(副董事长) [新增]阿依乔丽盼·努尔洪(董事) [新增]张国荣(董事长) [新增]张玉芝(监事) [新增]庞树江(监事) [新增]托合托逊·哈马尔(监事) [新增]阿巴白克·买买吐逊(监事) [新增]刘俊莉(总经理) [新增]乔成文(监事) [新增]
|