序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 喀什阳光国有资产投资经营集团有限公司 | 77.47133% | 50000.0万人民币 |
2 | 国开****展基金有限公司 | 22.52866% | 14540.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵寅雷
|
|
2 |
李成义
|
|
3 |
张革敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
喀什阳光建设****展(集团)有限责任公司:*%; [退出]国开****展基金有限公司:*%;
|
国开****展基金有限公司:*%;喀什阳光国有资产投资经营集团有限公司:*%; [新增]
|
2 | 2021-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵寅雷(执行董事兼总经理) [退出]高楠(监事) [退出]
|
李成义(执行董事) [新增]张革敏(监事) [新增]赵寅雷(总经理) [新增]
|
3 | 2021-12-20 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
国有资产经营与管理;房地产开****与经营;房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:国有资产经营与管理;房地产开****与经营;房屋租赁;有色金属合金销售;锻件及粉末冶金制品销售;特种设备销售;高性能有色金属及合金材料销售;建筑材料销售;仪器仪表销售;日用百货销售;办公设备销售;办公用品销售;家具销售;纸制品销售;机械设备销售;塑料制品销售;建筑装饰材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
4 | 2021-12-20 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
*****.******
|
*****.******
|
5 | 2021-12-20 | 章程备案 |
|
|
6 | 2021-12-20 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
喀什阳光国有资产经营管理有限公司
|
喀什阳光资产运营管理有限公司
|
7 | 2019-11-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
石明
|
赵寅雷
|
8 | 2019-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
史建中(监事) [退出]拜秀娟(监事) [退出]李渊(监事) [退出]武卫国(监事) [退出]王永新(董事) [退出]狄若竹(董事) [退出]吾不力卡斯木·玉麦尔(董事) [退出]李胜启(董事) [退出]冯新兵(监事) [退出]石明(董事长兼总经理) [退出]
|
赵寅雷(执行董事兼总经理) [新增]高楠(监事) [新增]
|
9 | 2018-11-02 | 企业类型变更 |
有限责任公司(国有独资)
|
其他有限责任公司
|
10 | 2018-11-01 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
215350
|
70400
|