序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 喀什市财政局 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李小伟
|
|
2 |
韩燕
|
|
3 |
周巍
|
|
4 |
哈提曼·阿布来提
|
|
5 |
曹卉华
|
|
6 |
杜长荣
|
|
7 |
王彤
|
|
8 |
李兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆喀什地区喀什市人民东路***号
|
新疆喀什地区喀什市吾斯塘博依街道古扎社区吐曼路*号(财富大厦***室)
|
2 | 2022-02-14 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-08-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李小伟(董事长兼总经理)王彤(监事)苏红桃(董事) [退出]周巍(董事)曹卉华(监事)杜长荣(监事会主席)哈提曼·阿布来提(监事)李兰(监事)
|
李兰(监事)李小伟(董事长兼总经理)王彤(监事)周巍(董事)曹卉华(监事)杜长荣(监事会主席)哈提曼·阿布来提(监事)韩燕(董事) [新增]
|
4 | 2020-10-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
喀什城建投资集团有限公司:*%; [退出]
|
喀什市财政局:*%; [新增]
|
5 | 2020-10-15 | 章程备案 |
|
|
6 | 2020-10-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李小伟(执行董事兼总经理) [退出]王彤(监事)
|
李小伟(董事长兼总经理) [新增]王彤(监事)苏红桃(董事) [新增]周巍(董事) [新增]曹卉华(监事) [新增]杜长荣(监事会主席) [新增]哈提曼·阿布来提(监事) [新增]李兰(监事) [新增]
|
7 | 2020-07-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
喀什市国有资产投资管理有限公司:100%; [退出]
|
喀什城建投资集团有限公司:100%; [新增]
|
8 | 2020-07-08 | 章程备案 |
|
|
9 | 2020-07-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
熊华
|
李小伟
|
10 | 2020-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张月萍(监事) [退出]胡晟(监事) [退出]何磊(董事) [退出]熊华(董事长兼总经理) [退出]唐远成(监事) [退出]杨志强(监事) [退出]潘丽梅(董事) [退出]徐月英(董事) [退出]
|
李小伟(执行董事兼总经理) [新增]王彤(监事) [新增]
|