序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程彦珍 | 90% | 135.0万人民币 |
2 | 王运慈 | 10% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程彦珍
|
|
2 |
赵鑫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-13 | 章程备案 |
|
|
2 | 2020-11-13 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
3 | 2019-04-09 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
4 | 2019-04-09 | 多证合一备案 |
|
|
5 | 2018-10-10 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
6 | 2017-12-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
7 | 2017-12-25 | 企业类型变更 |
|
|
8 | 2017-12-25 | 投资人(股权)变更 |
|
|
9 | 2017-12-25 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
10 | 2017-07-31 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|